Vereadores - Vinícius de Oliveira Gonçalves - REP - Republicanos
E-mail: presidente@doiscorregos.sp.leg.br
Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
---|---|---|---|---|---|
18ª Legislatura | 01/01/2021 | 31/12/2024 | PSDB | Titular |
Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
---|---|---|---|
CESAS - 2021/2022 - Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social - 2021/2022 | Presidente | 12/01/2021 | 31/12/2022 |
CFO - 2021/2022 - Comissão de Finanças e Orçamento - 2021/2022 | Membro | 12/01/2021 | 31/12/2022 |
Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
---|---|---|---|
Mesa Diretora 2023/2024 | Presidente | 01/01/2023 | 31/12/2024 |