Vereadores - Alceu Antônio Mazziero - PSD - Partido Social Democrático
E-mail: tiaomazziero@camaradoiscorregos.sp.gov.br
Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
---|---|---|---|---|---|
16ª Legislatura | 01/01/2013 | 31/12/2016 | S/P | Titular | |
17ª Legislatura | 01/01/2017 | 31/12/2020 | PTB | Titular | |
18ª Legislatura | 01/01/2021 | 31/12/2024 | PTB | Titular |
Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
---|---|---|---|
CJR - 2013/2014 - Comissão de Justiça e Redação - 2013/2014 | Presidente | 14/02/2013 | 31/12/2014 |
CFO - 2015/2016 - Comissão de Finanças e Orçamento - 2015/2016 | Presidente | 01/01/2015 | 31/12/2016 |
CFO - 2017/2018 - Comissão de Finanças e Orçamento - 2017/2018 | Membro | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
CJR - 2019/2020 - Comissão de Justiça e Redação - 2019/2020 | Membro | 09/01/2019 | 31/12/2020 |
CFO - 2019/2020 - Comissão de Finanças e Orçamento - 2019/2020 | Membro | 09/01/2019 | 31/12/2020 |
COSPAP - 2019/2020 - Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas - 2019/2020 | Membro | 09/01/2019 | 31/12/2020 |
CJR - 2021/2022 - Comissão de Justiça e Redação - 2021/2022 | Presidente | 12/01/2021 | 31/12/2022 |
CESAS - 2023/2024 - Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social - 2023/2024 | Membro | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
---|---|---|---|
Mesa Diretora 2015/2016 | 2º Secretário | 01/01/2015 | 31/12/2016 |
Mesa Diretora 2021/2022 | Vice-Presidente | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atos da Mesa | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Comissões Permanentes | - | - | - | - | - | - | 63 | 21 | - | 1 | - | 5 | 90 |
Correspondências Recebidas | - | 3 | 5 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 28 |
Decretos Legislativos | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Diversos | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Documentos - Comissão Especial de Acompanhamento de Políticas Públicas Municipais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Emenda | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | - | 16 |
Emendas | - | - | - | - | 3 | 10 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 41 |
Indicações | 16 | 5 | 131 | 83 | 15 | 18 | 12 | 1 | 4 | 2 | - | - | 287 |
Leis Complementares | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Leis Ordinárias | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2 | 4 | 5 | 27 |
Memorandos - Assessoria Parlamentar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Moções | 2 | 3 | 43 | 11 | 2 | 2 | - | 1 | 16 | 4 | 1 | - | 85 |
Ofícios | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 3 | - | 8 |
Pareceres - Controle Interno | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Portarias | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Projeto de Resolução Municipal | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 9 |
Projetos de Lei | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | - | 3 | 2 | 4 | 5 | 34 |
Projetos de Lei Complementar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Projetos de Resolução | - | - | 1 | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 12 |
Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Relatório de Viagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Requerimento | 15 | 6 | 45 | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 93 |
Requerimentos Administrativos | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | - | 8 |
Requerimentos de Informações | 11 | 6 | 45 | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
Requerimentos Legislativos | - | - | - | - | 25 | - | 53 | 104 | 47 | 99 | 47 | 48 | 423 |
Resoluções | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
Solicitações de Providências | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Sub-Emendas | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Termos de Posse | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
Total | 48 | 26 | 281 | 165 | 70 | 49 | 142 | 141 | 87 | 126 | 75 | 71 | 1281 |