Vereadores - Ronaldo Aparecido Rodrigues - PSD - Partido Social Democrático
E-mail: ronaldorodrigues@doiscorregos.sp.leg.br
Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
---|---|---|---|---|---|
18ª Legislatura | 01/01/2021 | 31/12/2024 | PP | Titular |
Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
---|---|---|---|
COSPAP - 2023/2024 - Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas - 2023/2024 | Presidente | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
CESAS - 2023/2024 - Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social - 2023/2024 | Membro | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
---|---|---|---|
Mesa Diretora 2021/2022 | Presidente | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
Mesa Diretora 2023/2024 | 1º Secretário | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
Tipo | 224 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Atos da Presidência | - | 9 | - | - | - | 9 |
Circulares | - | 6 | - | - | - | 6 |
Comissões Permanentes | - | - | - | - | 13 | 13 |
Decretos Legislativos | 1 | 2 | 5 | - | - | 8 |
Documentos de Sessão | - | - | - | 2 | 16 | 18 |
Emendas | - | 5 | 7 | 3 | 3 | 18 |
Indicações | - | 27 | - | - | 1 | 28 |
Leis Ordinárias | - | - | 2 | 4 | 5 | 11 |
Memorandos - Gabinete da Presidência | - | 25 | - | - | - | 25 |
Moções | - | 22 | 11 | 2 | 1 | 36 |
Ofícios | - | 54 | - | - | - | 54 |
Portarias | - | 11 | 8 | - | - | 19 |
Projetos de Decreto Legislativo | - | - | 2 | - | - | 2 |
Projetos de Lei | - | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 |
Projetos de Resolução | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | - | 1 |
Requerimentos de Informações | - | 7 | - | - | - | 7 |
Requerimentos Legislativos | - | 3 | - | 43 | 28 | 74 |
Resoluções | - | 5 | 5 | - | - | 10 |
Solicitações de Providências | - | - | - | 9 | 5 | 14 |
Termos de Posse | - | 1 | - | - | - | 1 |
Total | 1 | 181 | 43 | 68 | 78 | 371 |