Vereadores - José Agostino Salata - REP - Republicanos
E-mail: salata@camaradoiscorregos.sp.gov.br
Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
---|---|---|---|---|---|
18ª Legislatura | 01/01/2021 | 31/12/2024 | PP | Titular |
Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
---|---|---|---|
CJR - 2021/2022 - Comissão de Justiça e Redação - 2021/2022 | Membro | 12/01/2021 | 31/12/2022 |
CESAS - 2021/2022 - Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social - 2021/2022 | Membro | 12/01/2021 | 31/12/2022 |
CCJ - 2023/2024 - Comissão de Constituição e Justiça - 2023/2024 | Membro | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
CFO - 2023/2024 - Comissão de Finanças e Orçamento - 2023/2024 | Presidente | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
---|---|---|---|
Mesa Diretora 2023/2024 | 2º Secretário | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Comissões Permanentes | - | - | - | 129 | 129 |
Correspondências Recebidas | 1 | - | - | - | 1 |
Emendas | 5 | 8 | 4 | 5 | 22 |
Indicações | 15 | 1 | - | - | 16 |
Leis Ordinárias | - | 1 | 3 | - | 4 |
Memorandos - Assessoria Parlamentar | - | - | 1 | - | 1 |
Memorandos - Gabinete da Presidência | 1 | - | - | - | 1 |
Memorandos - Gabinete Parlamentar | - | - | - | 1 | 1 |
Moções | 16 | 5 | - | - | 21 |
Ofícios | 6 | - | - | 2 | 8 |
Projetos de Lei | 2 | 1 | 4 | - | 7 |
Projetos de Resolução | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
Propostas de Emenda à Lei Orgânica | - | - | 1 | - | 1 |
Requerimentos Administrativos | 1 | - | - | 2 | 3 |
Requerimentos Legislativos | 47 | 99 | 22 | 16 | 184 |
Solicitações de Providências | - | - | 16 | 4 | 20 |
Termos de Posse | 1 | - | - | - | 1 |
Total | 96 | 116 | 51 | 160 | 423 |